Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Antonio Martins Fernandes Rebelo
Nomes de citação
- Rebelo, Antonio
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 151B-0A5A-2C77
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2001/03/30
Concluído
|
Psychologie (Doktor (PhD))
Université de Toulouse Ecole Doctorale Comportement Langage Education Socialisation Cognition, França
"Dévelopment cognitif de l'enfant sourd. Contribution de la méthodologie gestuelle" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Trés Honorable |
Percurso profissional
Ciência
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2015 - 2015 | Investigador (Investigação) | Universidade Lusíada de Lisboa Centro de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social, Portugal |
2007 - 2007 | Investigador (Investigação) | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2001/09/01 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2017 - 2018 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade Lusíada de Lisboa Centro de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social, Portugal |
2016 - 2016 | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade Lusíada de Lisboa Centro de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social, Portugal |
2013 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
1997/09/01 - 2015/01/02 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada, Portugal |
2007 - 2007 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
Cargos e Funções
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
1996/07/01 - 2009/07/31 | Vice-Presidente | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2012/09/01 - Atual | Docente da cadeira de Intervenção em situações de dependência e necessidades especiais no mestrado de Gerontologia Social, | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2010/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa de várias teses de Mestrado em Psicologia; | Universidade Lusíada Porto, Portugal |
2010/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa de várias teses de Mestrado em psicologia; | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2010/09/01 - Atual | Docente da cadeira de Psicopatologia da criança e do adolescente no mestrado de Psicologia Clinica, | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2007/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa de várias teses de Mestrado de comunicação alternativa; | Universidade Lusófona, Portugal |
2006/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa de dezenas de teses de Mestrado de Psicologia | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2006/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa de várias teses de Mestrado de educação especial | Instituto Superior de Educação e Ciências, Portugal |
2006/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa de várias teses de Mestrado em Educação Especial ; | Escola Superior de Educação de João de Deus, Portugal |
2006/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa de várias teses de Mestrado em Reabilitação no ISPA Membro do júri de defesa de várias teses de Mestrado em Psicologia no ISPA | Instituto Superior de Psicologia Aplicada Centro de Investigacao, Portugal |
2003/07/28 - Atual | Membro do juri de defesa do mestrado “ O educador de infância – representações sociais da função e da criança”, no ISPA em 28 de Julho de 2003; | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2001/09/01 - Atual | University Teacher | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2001/09/01 - Atual | Docente da cadeira de Psicologia do Desenvolvimento no 1º ano do curso de licenciatura em Psicologia ; | Universidade Lusíada Porto, Portugal |
2001/09/01 - Atual | Docente da cadeira de Psicologia do Desenvolvimento e aprendizagem no 1º ano do curso de licenciatura em Motricidade Humana na Universidade Lusíada, Lisbo; | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2001/09/01 - Atual | Docente da cadeira de Psicologia Cognitiva no 2º ano do curso de licenciatura em Psicologia | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2001/09/01 - Atual | Docente da cadeira de Psicologia do Desenvolvimento no 1º ano do curso de licenciatura em Psicologia | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
1995/09/01 - Atual | Membro do júri de dezenas de Memórias Finais no DESE de Direcção Pedagógica e Administração Escolar; | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1992/09/01 - Atual | Membro do júri de defesa dezenas de Memórias Finais dos cursos de DESE em Educação Especial; | Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada, Portugal |
2007/09/01 - 2013/07/15 | Docente das cadeiras de Metodologias e técnicas de comunicação alternativa” e de “ Didáctica comunicacional e desenvolvimento sensorial e cognitivo” do Mestrado de Comunicação Alternativa e Tecnologi | Universidade Lusófona, Portugal |
2010/09/01 - 2012/07/31 | Coordenador de mestrado | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2009/09/01 - 2010/07/31 | Docente da cadeira de Psicologia da educação no mestrado de Psicologia do desenvolvimento e educação | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2006/09/01 - 2010/07/31 | Coordenador do mestrado “ Desenvolvimento cognitivo e sensorial” | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2010/06/01 - 2010/07/01 | Membro do júri de defesa de tese de mestrado “ Objectivos motivacionais e rendimento escolar. Relação com a auto-estima, o autoconceito académico e a qualidade da relação familiar em alunos do 12º ano | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1999/01/01 - 2009/12/31 | Membro do “ Council of DbI” | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2004/09/01 - 2009/07/31 | Docente da cadeira de Desenvolvimento psico-sociológico da pessoa com deficiência sensorial, no mestrado de Desenvolvimento cognitivo e sensorial | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1996/09/01 - 2009/06/01 | School Director - Director do Colégio António Aurélio da Costa Ferreira da Casa Pia de Lisboa | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2007/09/01 - 2008/07/31 | CoOrientador da Tese de Doutoramento | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2005/09/01 - 2006/07/31 | Orientador da tese de Mestrado “Jovens portadores de surdocegueira congénita: Interacções sociais em situação lúdica | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal |
2004/09/01 - 2006/07/31 | Docente da cadeira de Prevenção e reabilitação, do 4º ano do curso de licenciatura em psicologia | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1999/09/01 - 2005/07/31 | Docente no Curso de complemento de formação para professores do 1º CEB na cadeira de: Pedagogia e didáctica geral e específica | Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada, Portugal |
2001/09/01 - 2004/07/31 | Docente da cadeira de Projecto Sócio Profissional no curso de Licenciatura em Motricidade Humana. | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1992/09/01 - 2004/07/31 | Docente no Curso de Educadores Sócioprofissionais na cadeira de: Meios alternativos de comunicação segundo os “handicaps” | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2001/01/01 - 2003/12/31 | Membro do Conselho Científico do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares durante os anos lectivos de 2001/2002 e 2002/2003; | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2001/01/01 - 2003/12/31 | Membro do Conselho Científico do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares durante os anos lectivos de 2001/2002 e 2002/2003; | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2001/01/01 - 2003/12/31 | Membro do Conselho Científico do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares durante os anos lectivos de 2001/2002 e 2002/2003; | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2002/09/01 - 2003/07/31 | Orientador da tese de Mestrado “ Caminhos para a inclusão – um estudo de caso” | Universidade Lusófona, Portugal |
2001/09/01 - 2003/07/31 | Docente da cadeira de Psicologia da Educação no 3ª ano da Licencitura em Psicologia na | Universidade Lusíada Porto, Portugal |
2003/04/14 - 2003/06/30 | Formador da Oficina de Formação em “ Comunicar com as pessoas surdocegas”, | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
2001/01/01 - 2002/12/31 | Co-coordenador do programa DG. V – "Let Europe Listen Deafblind People" . | Instituto do Emprego e Formação Profissional, Portugal |
2001/09/01 - 2002/07/31 | Docente das cadeiras de Psicologia da Educação no Curso de Licenciatura em Psicologia ; | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2001/09/01 - 2002/07/31 | Docente da cadeira de Psicologia da Educação no 3º ano da Licenciatura em Psicologia na ISEIT desde o ano 2001/2002, até ao presente ano lectivo inclusive | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
2001/01/01 - 2001/12/31 | Membro do Comité Científico V Conferência europeia da Deafblind International, Amesterdão. Holanda. | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1999/01/01 - 2001/12/31 | Co-coordenador do programa DG .V - "Elderly Deafblind People" - | Instituto do Emprego e Formação Profissional, Portugal |
1999/01/01 - 2001/12/31 | Co-coordenador do pragrama DG-V “ Stepping stones to communication”, | Instituto do Emprego e Formação Profissional, Portugal |
2001/06/01 - 2001/07/31 | Presidente da Workshop WS 5.4 na 5ª Conferência Europeia da Deafblind International, 20 a 25 de Julho de 2001, Holanda; | Instituto do Emprego e Formação Profissional, Portugal |
2000/01/01 - 2000/12/31 | Presidente do Juri do Prémio Branco Rodrigues do ano 2000, | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1998/01/01 - 2000/12/31 | Membro do Conselho Científico da E.S.E. Jean Piaget | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
1995/01/01 - 2000/12/31 | Coordenador do programa Horizon “ Formação e emprego da pessoa surdocega adulta” | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1999/01/03 - 1999/12/31 | Formador na acção de formação da comunicação não simbólica à comunicação simbólica realizada no Centro de formação de professores APPTRCJS | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
1999/01/01 - 1999/12/31 | Membro do Comité Científico da XII Conferência mundial da Deafblind International | Instituto Nacional para a Reabilitação, Portugal |
1999/01/01 - 1999/12/31 | Presidente da XII Conferência Mundial do Deafblind International, | Instituto do Emprego e Formação Profissional, Portugal |
1992/09/24 - 1999/06/30 | Professor do CESE em Educação Especial nas cadeiras de: -História da Educação Especial -Orientação de projecto da área de especialização -Orientação de estágios de formação especializada | Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada, Portugal |
1997/01/01 - 1997/12/31 | Membro do Comité Científico IV Conferência Europeia da Deafblind International. Madrid. | Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal |
1989/07/01 - 1995/12/31 | Membro do Comité Executivo | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, Portugal |
Produções
Publicações
Artigo em revista |
|
Tese / Dissertação |
|