Identification
Personal identification
- Full name
- Sílvio José Pinto Simões Mariano
Citation names
- Mariano, S.J.P.S.
Author identifiers
- Ciência ID
- 541F-E2B4-D66D
- ORCID iD
- 0000-0002-6102-5872
- Scopus Author Id
- 35612517200
Knowledge fields
- Engineering and Technology - Electrotechnical Engineering, Electronics and Informatics - Electrical and Electronic Engineering
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
English | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2011/05/31
Concluded
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Título de Agregado)
Universidade da Beira Interior, Portugal
"Não aplicável" (THESIS/DISSERTATION)
|
Aprovado por unanimidade |
2002/05/17
Concluded
|
Engenharia Electrotécnica (Doutoramento)
Universidade da Beira Interior, Portugal
"Sistemas de Decisão Óptima em Cooerdenação Hidrotérmica para Planeamento Operacional" (THESIS/DISSERTATION)
|
Aprovado por unanimidade |
1994/10/18
Concluded
|
Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado)
Major in Energia
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
"Aplicações da Teoria do Controlo à Regulação Automática da Geração em Sistemas de Energia Eléctrica" (THESIS/DISSERTATION)
|
Muito Bom |
1990
Concluded
|
Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Licenciatura)
Major in Energia e Electrónica
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
|
Bom |
Affiliation
Teaching in Higher Education
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2022/10/07 - Current | Full Professor (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal |
2011/09/05 - 2022/10/06 | Associate Professor (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal |
2002/05/17 - 2011/09/05 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal |
1994/10/19 - 2002/05/16 | Assistant (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal |
1992/09/09 - 1994/10/18 | Trainee Assistant (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal |
1991/01/02 - 1992/09/08 | Trainee Assistant (University Teacher) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
Positions / Appointments
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2021/06/08 - Current | Vice-Rector | Universidade da Beira Interior, Portugal |
2017/11/08 - 2021/06/07 | Organic Unit President | Universidade da Beira Interior Faculdade de Engenharia, Portugal |
2017/11/08 - 2021/06/07 | President of the Scientific Council | Universidade da Beira Interior Faculdade de Engenharia, Portugal |
2017/11/08 - 2021/06/07 | President of the Pedagogic Council | Universidade da Beira Interior Faculdade de Engenharia, Portugal |
2013/11/13 - 2017/11/07 | Organic Unit Vice-President | Universidade da Beira Interior Faculdade de Engenharia, Portugal |
2007/01/08 - 2009/11/09 | Organic Unit Vice-President | Universidade da Beira Interior, Portugal |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2012 - 2022 | "Power Systems-Cv" group coordinator of the research unit "Instituto de Telecomunicações" | Instituto de Telecomunicações, Portugal |
2007/12/03 - 2017/12/08 | Director of Doctoral Programme in Electrical and Computer Engineering (PhD) - 3rd Cycle | Universidade da Beira Interior, Portugal |
2008 - 2012 | Member of research unit "Detecção Remota" | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal |
2007 - 2007 | Principal investigator of the group "Optimization Applied to Electrical Energy Systems" of the research unit "Accionamentos e Sistemas Eléctricos" | Universidade da Beira Interior Departamento de Engenharia Eletromecânica, Portugal |
2002/11/20 - 2004/11/22 | Electrical Engineering Course Director (five years degree) | Universidade da Beira Interior, Portugal |
2002/11/20 - 2004/11/22 | President of Electromechanical Engineering Department | Universidade da Beira Interior, Portugal |
Projects
Contract
Designation | Funders | |
---|---|---|
2021/03/01 - 2023/06/30 | IoT4Telemetry
CENTRO-01-0247-FEDER-047232
Principal investigator
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
European Regional Development Fund
Concluded
|
2017 - 2020 | URBAIN_AIR
INTERREG POCTEP 0283_URBAN_AIR_3_E
Researcher
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
Interreg Europe
Concluded
|
2003/10/01 - 2006/02/01 | TECHNOLOGY TRANSFER RESEARCH RESULTS ATLANTIC AREA
140
Principal investigator
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
European Regional Development Fund
Concluded
|
Other
Designation | Funders | |
---|---|---|
2012 - 2014 | Projecto i_ES – Electric car charger design based on photovoltaic micro power generation.
Projecto para indústria
Researcher
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
Enforce, SA
Concluded
|
1999 - 2001 | BX - Software program for Belver (hydroelectric power plant) exploitation
Projecto para indústria
Researcher
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
|
EDP
Concluded
|
Outputs
Publications
Book chapter |
|
Conference paper |
|
Journal article |
|
Thesis / Dissertation |
|
Activities
Supervision
Thesis Title Role |
Degree Subject (Type) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2023/09 - Current | Otimização de Estratégias de Negociação dos Comercializadores de Energia Elétrica Baseadas em Modelos Inteligentes de Previsão
de Preço e de Carga
Supervisor of Bianca Gonçalves Magalhães
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2017/09 - Current | Large-Scale Integration of Variable Renewable Energies in Electric Power Markets -- Optimization Models, Options and Challenges
Supervisor of Pedro Miguel Rocha Bento
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2016 - 2027/11/20 | Desenvolvimento e implementação de uma aplicação Android para carregamento de veículos elétricos
Supervisor of Fábio Batista Riscado
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2018 - 2020/05/06 | Controlo e monitorização de postos de carregamento solar para e-bikes
Co-supervisor of Carlos José Oliveira Inácio
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2017 - 2019/08/01 | Módulo de Comunicação para Smart Meters
Supervisor of David Marques Varandas
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2016 - 2019/06/17 | Investigation on electricity market designs enabling demand response and wind generation
Co-supervisor of Neda Hajibandeh
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2016/09 - 2019/06/06 | Stochastic management frameworrk of distributions network systems featuring large-scale variable renewable energy sources
and flexibility options
Co-supervisor of Marco Rafael Meneses Cruz
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2009/09 - 2019/06 | Optimização de recursos hídricos em coordenação com a produção eólica: decisão para lances conjuntos no mercado do dia seguinte.
Supervisor of António José Cerejo da Silva
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2017 - 2018/07/27 | Programação e controlo de um posto de carregamento de veículos elétricos
Supervisor of Pedro Matias Tomás Patrício
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2016 - 2018/07/27 | Topologia Reconfigurável para Sistemas Híbridos de Armazenamento de Energia Elétrica
Supervisor of João Luís Pinto Bárbara
|
Engenharia Eletromecânica (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2016 - 2018/07/27 | Microprodução fotovoltaica: Evolução com o enquadramento legal em Portugal
Supervisor of Helder Filipe Pinheiro Gonçalves
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2012/09 - 2018/07/01 | Modelos optimizados para sistemas de miniprodução híbridos instalados em edifícios e áreas envolventes
Supervisor of José Álvaro Nunes Pombo
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2015 - 2017/11/26 | Modelação e Análise de Sistemas de Geração Fotovoltaica
Supervisor of Hugo Gabriel Garcia Nunes
|
Engenharia Eletromecânica (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2015 - 2017/11/20 | Afetação de Unidades Térmicas – Relaxação Lagrangeana
Supervisor of Filipe Manuel Fernandes Pina
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2016 - 2017/07/27 | Hybrid artificial intelligence algorithms for short-term load and price forecasting in competitive electric markets
Supervisor of Pedro Miguel Rocha Bento
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2008/09 - 2017/06/12 | Eléctrodos de Terra: Análise e Projecto Optimizado a Dois Estractos
Supervisor of António Mário Ribeiro Martins
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2015 - 2016/11/25 | Mercado Ibérico de Energia Eléctrica: Evolução e Desafios
Supervisor of André Pinto Domingos Martins
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2014 - 2016/11/25 | Algoritmos de Sincronização com a Rede: Estudo, Simulação e Implementação Prática
Supervisor of João André Ribeiro Lourenço
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2012 - 2014/11/18 | Instalações de Microgeração e Sua Evolução com o Enquadramento Legal
Supervisor
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2011 - 2012 | Controlo e automação: sistema de rega inteligente
Supervisor of Tiago André Coelho Soares
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2010 - 2012 | Microprodução com energia solar: comparação e análise da viabilidade económica das diferentes soluções de produção no novo
enquadramento legal
Supervisor of José Ricardo de Almeida Alfaia
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2010 - 2011 | Energia das ondas: Desenvolvimento de uma tecnologia de geração (gerador tubular)
Co-supervisor of Rui Pedro Gouveia Mendes
|
Engenharia Eletromecânica (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2010 - 2011 | Afectação de unidades térmicas (relaxação lagrangeana)
Supervisor of Filipe Miguel Barreiro Ferreira
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2010 - 2011 | Análise energética de um edifício unifamiliar
Co-supervisor of Francisco Álvaro Fernandes Carriço
|
Engenharia Eletromecânica (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2009 - 2010/10 | Microprodução com energia solar: comparação e análise das diferentes soluções de produção
Supervisor of Cláudio Martins Godinho
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2009 - 2010 | Optimização da exploração de centrais hidroeléctricas no mercado bilateral
Supervisor of Carolina Neves Duarte
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2009 - 2010 | Aplicação em consola “Magelis” de uma interface de automação para controlo de nível de uma câmara de carga
Supervisor of Vitor Manuel Cardoso Lopes
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2009 - 2010 | Controlo de Frequência Diferentes Metodologias de Análise
Co-supervisor of Luís Filipe dos Santos Gonçalves
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2008 - 2009/07 | Controlo da geração em sistemas de energia eléctrica
Supervisor of José Álvaro Nunes Pombo
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2008 - 2009 | A automação como suporte ao arranque e controlo de velocidade do motor de indução
Supervisor
|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Master)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2007 - 2008 | Microgeração: Produção de energia com painéis fotovoltaicos
Supervisor of Alexandre José e Batista Gonçalves
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2007 - 2008 | Optimização de Recursos Hídricos
Supervisor of Marco Coimbra
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2003 - 2008 | Um Sistema Distribuído para a Automação de Espaços Residenciais e de Serviços
Co-supervisor of Bruno Jorge Ferreira Ribeiro
|
Engenharia Electrotécnica (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2004/01 - 2007/07 | Novas Metodologias de Optimização em Sistemas de Energia Hidrotérmicos
Supervisor of João Paulo da Silva Catalão
|
Engenharia Electrotécnica (PhD)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2006 - 2007 | Controlo de motores passo a passo com Autómatos Programáveis
Supervisor
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2006 - 2007 | Controlo de uma linha de produção de blocos com autómatos programáveis
Supervisor
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2006 - 2007 | Automatização de viveiros de piscicultura
Supervisor of José Sobreiro
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2004 - 2005 | Simulação em laboratório de um sistema de controlo automático do nível de água na câmara de carga de um aproveitamento mini-hídrico
Supervisor of Carlos Sousa e Paulo Pedro
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2004 - 2005 | Controlo de um Pêndulo Invertido
Supervisor of Paulo Pissarra e Frank Carrôlo
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2003 - 2004 | Sistema de cronometragem de auto-modelos à escala com rádio-controlo
Supervisor of Frederico Jacob e Alexandre Renca
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
2002 - 2003 | Modelação e controlo de um aproveitamento mini-hídrico
Supervisor of Norberto Gil e Hugo Mousaco
|
Engenharia Electrotécnica (Degree)
Universidade da Beira Interior, Portugal
|