Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- David Amaral Montez
Nomes de citação
- Montez, David A.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 801C-56F5-F187
- ORCID iD
- 0009-0008-3938-4829
Telefones
- Telemóvel
-
- 966664345 (Pessoal)
Websites
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Ciências da Educação
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Português (Idioma materno) | |||||
Francês | Utilizador independente (B2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B2) |
Inglês | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A1) |
Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2004/09/01 - 2005/07/31
Concluído
|
Administração e Organização Escolar (Pós-Graduação)
Instituto da Educação da Universidade Católica de Lisboa, Portugal
|
17 Valores |
1994/09/01 - 1998/06/22
Concluído
|
Curso de Professores 2º Ciclo do Ensino Básico (Licenciatura)
Especialização em Educação Visual e Tecnológica
Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Educação de Santarém, Portugal
|
15 Valores |
1981/10/01 - 1988/06/23
Concluído
|
Curso Técnico Profissional (Ensino secundário)
Especialização em Manutenção Mecânica
Eescola Secundária de Alcanena, Portugal
|
Percurso profissional
Outras Carreiras
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2023/09/01 - Atual | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Agrupamento de Escolas de Marinhais, Portugal | ||
2009/09/01 - 2023/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Portugal | ||
2006/09/01 - 2009/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Portugal | ||
2005/09/01 - 2006/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica Dr. Armando Lizardo, Portugal | ||
2004/09/01 - 2005/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica de Manique do Intendente, Portugal | ||
2003/09/01 - 2004/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica 2,3 José Tagarro, Portugal | ||
2000/09/01 - 2003/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica de Manique do Intendente, Portugal | ||
1999/09/01 - 2000/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Secretaria Regional de Educação, Portugal |
Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
1988/11/04 - 1989/08/31 | Docente contratado | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Secundária de Rio Maior, Portugal |