Identification
Personal identification
- Full name
- Carlos Eduardo Machado Sangreman Proença
Citation names
- Sangreman, Carlos
Author identifiers
- Ciência ID
- 3811-B7F0-B2EE
Telephones
- Mobile phone
-
- 919081701 (Professional)
Addresses
- Rua Miguel Lupi, 20, 1249-078, Lisboa, Lisboa, Portugal (Professional)
- Hotel Ancar, Av Osvaldo Vieira 10, n.a., Bissau, Bissau, Guinea-Bissau (Professional)
Websites
- facebook: carlos.sangreman (Social media)
Knowledge fields
- Social Sciences - Economics and Business - Economics
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Portuguese (Mother tongue) | |||||
French | Proficiency (C2) | Proficiency (C2) | Advanced (C1) | Proficiency (C2) | Proficiency (C2) |
English | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Upper intermediate (B2) |
Spanish; Castilian | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Beginner (A1) | Elementary (A2) | Intermediate (B1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2003
Concluded
|
Estudos Africanos Interdisciplinares em Ciências Sociais (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
"As políticas de ajustamento estrutural e o bem-estar das famílias urbanas na cidade de Bissau, 1986 – 1994 – 1998 - 2001" (THESIS/DISSERTATION)
|
|
1985/02/01 - 1985/02
Concluded
|
Instituto Superior de Economia e Gestão (Curso de Especialização Tecnológica)
Major in Informática
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, Portugal
|
Aprovado |
1967/01/10 - 1979/06/04
Concluded
|
Economia (Licenciatura)
Major in Economia
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
"As políticas de ajustamento estrutural e o bem-estar das famílias urbanas na cidade de Bissau, 1986 – 2001" (THESIS/DISSERTATION)
|
13 |
1960/09/06 - 1967/06/21
Concluded
|
Ensino Secundário (Ensino secundário)
Major in Economia
Liceu Nacional de Oeiras, Portugal
|
13 |
Affiliation
Science
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2015 - Current | Researcher (Research) | Universidade de Lisboa Investigação em Ciências Sociais e Gestão, Portugal |
1983/05/05 - Current | Researcher (Research) | Universidade de Lisboa Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento, Portugal |
Teaching in Higher Education
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2015/11/02 - Current | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Aveiro, Portugal |
Universidade de Aveiro Departamento de Ciências Sociais Políticas e do Território, Portugal | ||
2004/02/04 - 2015/04/01 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Aveiro, Portugal |
1996 - 1998 | Invited Assistant (University Teacher) | Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal |
1995 - 1996 | Invited Assistant (University Teacher) | Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal |
1994 - 1996 | Invited Assistant (University Teacher) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2018/07/04 - 2020/01/30 | Consultoria | UNDP - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para a Guiné-Bissau, Guinea-Bissau |
Liga Guineense dos Direitos Humanos, Guinea-Bissau | ||
1998 - 2003 | External consultant to the former Ministry of Labor and Solidarity as advisor office to the minister in the field of Development Cooperation in the fight against poverty | Ministério da Segurança Social e do Trabalho, Portugal |
1992 - 1993 | World Bank consultant for Cape Verde. Structural Adjustment Project. Statistical System and Poverty Profile | World Bank Cape Verde, Cape Verde |
1985/09/01 - 1987/02/02 | Consultoria | UNDP - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para a Guiné-Bissau, Guinea-Bissau |
Instituto Nacional de Estatística e Censos da Guiné-Bissau, Guinea-Bissau |
Projects
Grant
Designation | Funders | |
---|---|---|
2013 - 2015 | The Cluster as a practical theoretical instrument of International Cooperation for Portuguese development
Principal investigator
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluded
|
2006 - 2009 | Decentralized cooperation and the dynamics of change in African countries - Guinea-Bissau and Cape Verde
Principal investigator
|
Contract
Designation | Funders | |
---|---|---|
2013/06/06 - Current | Human Rights Observatory in Guinea-Bissau
Principal investigator
centro de estudos sobre África e desenvolvimento., Portugal
|
Camões Instituto da Cooperação e da Língua Delegação da União Europeia na Guiné-Bissau Ongoing
|
2018/06/20 - 2020/01/23 | Enquêtes de terrain sur la perception du risque et la résilience des ménages en Guinée-Bissau
Ares(2018)2381703 - 04/05/2018
Principal investigator
Joint Research Center, Belgium
|
Joint Research Center
Concluded
|
1998 - 2003 | Accelerated urbanization of Luanda and Maputo
NA
Principal investigator
|
Other
Designation | Funders | |
---|---|---|
2015 - Current | Quality of Justice in Guinea-Bissau
NA
Principal investigator
|
Concluded
|
Outputs
Publications
Book |
|
Conference paper |
|
Edited book |
|
Journal article |
|
Manual |
|
Thesis / Dissertation |
|
Working paper |
|
Activities
Oral presentation
Presentation title | Event name Host (Event location) |
|
---|---|---|
2018 | “Direitos Humanos num Estado “frágil”: o Projeto Observatório dos Direitos na Guiné-Bissau”. | Seminar in Development Studie
Lisbon School of Economics and Management
|
2003 | Comunicação no Seminário Internacional da European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) em conjunto com o Dr. Carlos Lopes, sob o tema “A economia urbana de Luanda e Maputo” no Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. | European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa
|
2001/12 | Comunicação ao III Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, sob o tema “A articulação do modelo português de cooperação para o desenvolvimento com a evolução da concepção teórica de desenvolvimento - Observatório da cooperação portuguesa”, em co-autoria com o Dr. Nuno Meira Cunha Porto, Dezembro. | III Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico |
2001 | Comunicação no VII Curso de Verão da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias sob o tema “A cooperação portuguesa num contexto de globalização”, Lisboa, Julho. | VII Curso de Verão da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
(Lisboa, Portugal)
|
2000 | Comunicação em co-autoria com o Dr. Carlos Manuel M.G.F. Lopes, sobre o tema “Crescimento populacional acelerado e economia urbana nas capitais africanas lusófonas, análise comparativa dos bairros Quelele (Bissau), 11 de Novembro (Luanda) e Mafalda (Maputo)”, ao VI Congresso Luso – Afro – Brasileiro de Ciências Sociais, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Setembro. | VI Congresso Luso – Afro – Brasileiro de Ciências Sociais |
1999 | Comunicação na Conferência Científica “A Guiné – Bissau na encruzilhada” promovida pelo ISCTE, sob o tema “As políticas económicas e o conflito de 1998 na Guiné-Bissau”, Outubro 1999 | Conferência Científica “A Guiné – Bissau na encruzilhada”
ISCTE (Portugal)
|
1996 | Conferencia no ISEG, Seminário Dinâmicas contemporâneas de transição em África, sob o tema "Políticas económicas e sociais e contexto de caos: o caso da Guiné-Bissau", Junho. | Seminário Dinâmicas contemporâneas de transição em África
(Guinea-Bissau)
|
1994 | Comunicação ao colóquio "África", organizado pelo Núcleo de Estudantes Africanos do ISEG, sob o tema "Uma análise integrada do desenvolvimento da Republica da Guiné-Bissau". | Colóquio "África" |
Supervision
Thesis Title Role |
Degree Subject (Type) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2014 - 2014 | Sustentabilidade Financeira da Segurança Social: Impacto do Desemprego
Supervisor
|
Administração e Gestão Pública (Master)
Universidade de Aveiro, Portugal
|
2013 - 2013 | A Governação em Cabo Verde: 1991-2011
Supervisor
|
Administração e Gestão Pública (Master)
Universidade de Aveiro, Portugal
|
Jury of academic degree
Topic Role |
Candidate name (Type of degree) Institution / Organization |
|
---|---|---|
1997 | Arguente da tese de mestrado “O desenvolvimento participativo em África: o caso dum bairro urbano de Bissau”, mestre Anita
Sares, apresentada no Mestrado de Estudos Africanos (ISCTE) com orientação do prof. Roque Amaro.
(Thesis) Arguer
|
Mestre Anita Sares (Master)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
Course / Discipline taught
Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
---|---|---|---|
2016 - 2020 | “Introdução à Cooperação Internacional para o Desenvolvimento”, Universidade de Aveiro e Camões, ICL, ensino a distância, Professor coordenador do curso | (Outros) | Universidade de Aveiro, Portugal Camões Instituto da Cooperação e da Língua, Portugal |
2004 - 2015 | "Políticas e Gestão da Segurança Social", na Licenciatura de Administração Pública | (Licenciatura) | |
2004 - 2015 | "Relações Politico – Culturais” do Mestrado em Línguas e Relações Empresariais, Mestrado em Estudos Chineses e opção livre no Programa Doutoral Conjunto em Estudos Culturais das Universidades do Minho e de Aveiro. | ||
2004 - 2015 | “Desenvolvimento e Cooperação Internacional”, disciplina aberta na Licenciatura de Administração Pública | ||
2004 - 2015 | “Administração Pública Portuguesa – Fundamentos e Modelos”, na Licenciatura de Administração Pública. | ||
1995 - 1996 | Coordenador da área de especialização "Políticas económicas e Estratégias Empresariais" no Mestrado de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa (ISCTE) de Lisboa. | "Políticas económicas e Estratégias Empresariais" (Mestrado) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
Journal scientific committee
Journal title (ISSN) | Publisher | |
---|---|---|
2018/02/03 - Current | Mundo Critico | Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento & Associação para a Cooperação entre os Povos |