Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Carlos Eduardo Machado Sangreman Proença
Nomes de citação
- Sangreman, Carlos
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 3811-B7F0-B2EE
Telefones
- Telemóvel
-
- 919081701 (Profissional)
Moradas
- Rua Miguel Lupi, 20, 1249-078, Lisboa, Lisboa, Portugal (Profissional)
- Hotel Ancar, Av Osvaldo Vieira 10, n.a., Bissau, Bissau, Guiné-Bissau (Profissional)
Websites
- facebook: carlos.sangreman (Rede social)
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Economia e Gestão - Economia
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Português (Idioma materno) | |||||
Francês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) |
Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B2) |
Espanhol; Castelhano | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B1) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2003
Concluído
|
Estudos Africanos Interdisciplinares em Ciências Sociais (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
"As políticas de ajustamento estrutural e o bem-estar das famílias urbanas na cidade de Bissau, 1986 – 1994 – 1998 - 2001" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
1985/02/01 - 1985/02
Concluído
|
Instituto Superior de Economia e Gestão (Curso de Especialização Tecnológica)
Especialização em Informática
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, Portugal
|
Aprovado |
1967/01/10 - 1979/06/04
Concluído
|
Economia (Licenciatura)
Especialização em Economia
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
"As políticas de ajustamento estrutural e o bem-estar das famílias urbanas na cidade de Bissau, 1986 – 2001" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
13 |
1960/09/06 - 1967/06/21
Concluído
|
Ensino Secundário (Ensino secundário)
Especialização em Economia
Liceu Nacional de Oeiras, Portugal
|
13 |
Percurso profissional
Ciência
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2015 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade de Lisboa Investigação em Ciências Sociais e Gestão, Portugal |
1983/05/05 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade de Lisboa Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento, Portugal |
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2015/11/02 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Aveiro, Portugal |
Universidade de Aveiro Departamento de Ciências Sociais Políticas e do Território, Portugal | ||
2004/02/04 - 2015/04/01 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Aveiro, Portugal |
1996 - 1998 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal |
1995 - 1996 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal |
1994 - 1996 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2018/07/04 - 2020/01/30 | Consultoria | UNDP - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para a Guiné-Bissau, Guiné-Bissau |
Liga Guineense dos Direitos Humanos, Guiné-Bissau | ||
1998 - 2003 | External consultant to the former Ministry of Labor and Solidarity as advisor office to the minister in the field of Development Cooperation in the fight against poverty | Ministério da Segurança Social e do Trabalho, Portugal |
1992 - 1993 | World Bank consultant for Cape Verde. Structural Adjustment Project. Statistical System and Poverty Profile | World Bank Cape Verde, Cabo Verde |
1985/09/01 - 1987/02/02 | Consultoria | UNDP - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para a Guiné-Bissau, Guiné-Bissau |
Instituto Nacional de Estatística e Censos da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau |
Projetos
Bolsa
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2013 - 2015 | The Cluster as a practical theoretical instrument of International Cooperation for Portuguese development
Investigador responsável
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
2006 - 2009 | Decentralized cooperation and the dynamics of change in African countries - Guinea-Bissau and Cape Verde
Investigador responsável
|
Projeto
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2013/06/06 - Atual | Human Rights Observatory in Guinea-Bissau
Investigador responsável
centro de estudos sobre África e desenvolvimento., Portugal
|
Camões Instituto da Cooperação e da Língua Delegação da União Europeia na Guiné-Bissau Em curso
|
2018/06/20 - 2020/01/23 | Enquêtes de terrain sur la perception du risque et la résilience des ménages en Guinée-Bissau
Ares(2018)2381703 - 04/05/2018
Investigador responsável
Joint Research Center, Bélgica
|
Joint Research Center
Concluído
|
1998 - 2003 | Accelerated urbanization of Luanda and Maputo
NA
Investigador responsável
|
Outro
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2015 - Atual | Quality of Justice in Guinea-Bissau
NA
Investigador responsável
|
Concluído
|
Produções
Publicações
Artigo em conferência |
|
Artigo em revista |
|
Documento de trabalho |
|
Edição de livro |
|
Livro |
|
Manual |
|
Tese / Dissertação |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2018 | “Direitos Humanos num Estado “frágil”: o Projeto Observatório dos Direitos na Guiné-Bissau”. | Seminar in Development Studie
Lisbon School of Economics and Management
|
2003 | Comunicação no Seminário Internacional da European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) em conjunto com o Dr. Carlos Lopes, sob o tema “A economia urbana de Luanda e Maputo” no Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. | European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa
|
2001/12 | Comunicação ao III Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, sob o tema “A articulação do modelo português de cooperação para o desenvolvimento com a evolução da concepção teórica de desenvolvimento - Observatório da cooperação portuguesa”, em co-autoria com o Dr. Nuno Meira Cunha Porto, Dezembro. | III Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico |
2001 | Comunicação no VII Curso de Verão da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias sob o tema “A cooperação portuguesa num contexto de globalização”, Lisboa, Julho. | VII Curso de Verão da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
(Lisboa, Portugal)
|
2000 | Comunicação em co-autoria com o Dr. Carlos Manuel M.G.F. Lopes, sobre o tema “Crescimento populacional acelerado e economia urbana nas capitais africanas lusófonas, análise comparativa dos bairros Quelele (Bissau), 11 de Novembro (Luanda) e Mafalda (Maputo)”, ao VI Congresso Luso – Afro – Brasileiro de Ciências Sociais, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Setembro. | VI Congresso Luso – Afro – Brasileiro de Ciências Sociais |
1999 | Comunicação na Conferência Científica “A Guiné – Bissau na encruzilhada” promovida pelo ISCTE, sob o tema “As políticas económicas e o conflito de 1998 na Guiné-Bissau”, Outubro 1999 | Conferência Científica “A Guiné – Bissau na encruzilhada”
ISCTE (Portugal)
|
1996 | Conferencia no ISEG, Seminário Dinâmicas contemporâneas de transição em África, sob o tema "Políticas económicas e sociais e contexto de caos: o caso da Guiné-Bissau", Junho. | Seminário Dinâmicas contemporâneas de transição em África
(Guiné-Bissau)
|
1994 | Comunicação ao colóquio "África", organizado pelo Núcleo de Estudantes Africanos do ISEG, sob o tema "Uma análise integrada do desenvolvimento da Republica da Guiné-Bissau". | Colóquio "África" |
Orientação
Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2014 - 2014 | Sustentabilidade Financeira da Segurança Social: Impacto do Desemprego
Orientador
|
Administração e Gestão Pública (Mestrado)
Universidade de Aveiro, Portugal
|
2013 - 2013 | A Governação em Cabo Verde: 1991-2011
Orientador
|
Administração e Gestão Pública (Mestrado)
Universidade de Aveiro, Portugal
|
Júri de grau académico
Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
|
---|---|---|
1997 | Arguente da tese de mestrado “O desenvolvimento participativo em África: o caso dum bairro urbano de Bissau”, mestre Anita
Sares, apresentada no Mestrado de Estudos Africanos (ISCTE) com orientação do prof. Roque Amaro.
Arguente
|
Mestre Anita Sares (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
Arbitragem científica em revista
Nome da revista (ISSN) | Editora | |
---|---|---|
2018/02/03 - Atual | Mundo Critico | Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento & Associação para a Cooperação entre os Povos |
Curso / Disciplina lecionado
Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
---|---|---|---|
2016 - 2020 | “Introdução à Cooperação Internacional para o Desenvolvimento”, Universidade de Aveiro e Camões, ICL, ensino a distância, Professor coordenador do curso | (Outros) | Universidade de Aveiro, Portugal Camões Instituto da Cooperação e da Língua, Portugal |
2004 - 2015 | "Políticas e Gestão da Segurança Social", na Licenciatura de Administração Pública | (Licenciatura) | |
2004 - 2015 | "Relações Politico – Culturais” do Mestrado em Línguas e Relações Empresariais, Mestrado em Estudos Chineses e opção livre no Programa Doutoral Conjunto em Estudos Culturais das Universidades do Minho e de Aveiro. | ||
2004 - 2015 | “Desenvolvimento e Cooperação Internacional”, disciplina aberta na Licenciatura de Administração Pública | ||
2004 - 2015 | “Administração Pública Portuguesa – Fundamentos e Modelos”, na Licenciatura de Administração Pública. | ||
1995 - 1996 | Coordenador da área de especialização "Políticas económicas e Estratégias Empresariais" no Mestrado de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa (ISCTE) de Lisboa. | "Políticas económicas e Estratégias Empresariais" (Mestrado) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |