Identification
Personal identification
- Full name
- David Amaral Montez
Citation names
- Montez, David A.
Author identifiers
- Ciência ID
- 801C-56F5-F187
- ORCID iD
- 0009-0008-3938-4829
Telephones
- Mobile phone
-
- 966664345 (Personal)
Websites
Knowledge fields
- Social Sciences - Educational Sciences
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Portuguese (Mother tongue) | |||||
French | Upper intermediate (B2) | Advanced (C1) | Intermediate (B1) | Advanced (C1) | Upper intermediate (B2) |
English | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Beginner (A1) | Elementary (A2) | Beginner (A1) |
Spanish; Castilian | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Beginner (A1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2004/09/01 - 2005/07/31
Concluded
|
Administração e Organização Escolar (Pós-Graduação)
Instituto da Educação da Universidade Católica de Lisboa, Portugal
|
17 Valores |
1994/09/01 - 1998/06/22
Concluded
|
Curso de Professores 2º Ciclo do Ensino Básico (Licenciatura)
Major in Educação Visual e Tecnológica
Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Educação de Santarém, Portugal
|
15 Valores |
1981/10/01 - 1988/06/23
Concluded
|
Curso Técnico Profissional (Ensino secundário)
Major in Manutenção Mecânica
Eescola Secundária de Alcanena, Portugal
|
Affiliation
Other Careers
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2023/09/01 - Current | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Agrupamento de Escolas de Marinhais, Portugal | ||
2009/09/01 - 2023/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Portugal | ||
2006/09/01 - 2009/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Portugal | ||
2005/09/01 - 2006/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica Dr. Armando Lizardo, Portugal | ||
2004/09/01 - 2005/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica de Manique do Intendente, Portugal | ||
2003/09/01 - 2004/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica 2,3 José Tagarro, Portugal | ||
2000/09/01 - 2003/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Básica de Manique do Intendente, Portugal | ||
1999/09/01 - 2000/08/31 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Secretaria Regional de Educação, Portugal |
Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Portugal |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
1988/11/04 - 1989/08/31 | Docente contratado | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal |
Escola Secundária de Rio Maior, Portugal |